UŞAK SİVASLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKOKUL VEORTAOKUL ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI
İHALE DETAYI
İhale Kayıt No
2018/242403
Şehir
Uşak
İhale Tarihi
21.06.2018 07:30
İhale Türü
Hizmet
İhale Usulü
Pazarlık
İhale Kapsamı
4734 Kapsamında
İhale Durumu
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Yapan İdare
Üst İdare
Bakan Yardımcılıkları
En Üst İdare
Bakan Yardımcılıkları
KAZANAN FİRMALAR (0)
Kazanan Firama Adı | Sözleşme Tarih Sonuç Y.Tarihi |
Yaklaşık Maliyet |
Sözleşme Bedeli |
İşe Başlama Bitirme Tarihi |
Döküman İndirme Teklifler (Geçerli) |
yunus emre çelik |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep çakmak |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
altan bozkır |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
sınırlı sorumlu selçikler minübüscüler mot.taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
cemal aydoğan |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
şaban özdemir |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
s.s.yeşil sivaslı minübüscüler motorlu taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
abbas uzun |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
bilal yılmaz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
ali düğer |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
ismail cengiz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep kurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
veli bozkurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
yılmaz akbay |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
yunus emre çelik |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep çakmak |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
altan bozkır |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
sınırlı sorumlu selçikler minübüscüler mot.taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
cemal aydoğan |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
şaban özdemir |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
s.s.yeşil sivaslı minübüscüler motorlu taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
abbas uzun |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
bilal yılmaz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
ali düğer |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
ismail cengiz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep kurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
veli bozkurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
yılmaz akbay |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
yunus emre çelik |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep çakmak |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
altan bozkır |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
sınırlı sorumlu selçikler minübüscüler mot.taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
cemal aydoğan |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
şaban özdemir |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
s.s.yeşil sivaslı minübüscüler motorlu taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
abbas uzun |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
bilal yılmaz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
ali düğer |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
ismail cengiz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep kurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
veli bozkurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
yılmaz akbay |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
yunus emre çelik |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep çakmak |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
altan bozkır |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
sınırlı sorumlu selçikler minübüscüler mot.taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
cemal aydoğan |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
şaban özdemir |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
s.s.yeşil sivaslı minübüscüler motorlu taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
abbas uzun |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
bilal yılmaz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
ali düğer |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
ismail cengiz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep kurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
veli bozkurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
yılmaz akbay |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
yunus emre çelik |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep çakmak |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
altan bozkır |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
sınırlı sorumlu selçikler minübüscüler mot.taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
cemal aydoğan |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
şaban özdemir |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
s.s.yeşil sivaslı minübüscüler motorlu taş.koop. |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
abbas uzun |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
bilal yılmaz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
ali düğer |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
ismail cengiz |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |
recep kurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
veli bozkurt |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 2 (Geç: 2) |
yılmaz akbay |
S: 22.06.2018 Y: 19.08.2018 |
0 | ÜYE OL | 17.09.2018 - 14.06.2019 |
Dok: 15 Tek: 1 (Geç: 1) |